Nationale Volksarmee
Gefunden: 28
Dienststelle | Abk. | Ort | Traditionsname | ||
---|---|---|---|---|---|
Stabskompanie 11 | StK-11 | Halle | - | Info | |
Führungsbatterie Chef Raketentruppen/Artillerie 11 | FüBttrCRA -11 | Halle | - | Info | |
Führungsbatterie Chef Truppenluftabwehr 11 | FüBttrCTLA-11 | Halle | - | Info | |
Mot.-Schützenregiment 17 | MSR-17 | Halle | Fritz Weineck (Kaserne 01.03.1967/TT 07.10.1969) | Info | |
III. Mot.-Schützenregiment 17 | III. MSR-17 | Halle | - | Info | |
Panzerjägerabteilung 11 | PJA-11 | Halle | Hermann Vogt (01.03.1986) | Info | |
Nachrichtenbataillon 11 | NB-11 | Halle | Otto Brosowski (01.03.1986) | Info | |
Bataillon Materielle Sicherstellung 11 | BMS-11 | Halle | Bernard Koenen (Kaserne 01.03.1968/TT 07.10.1986) | Info | |
Teile Bataillon Materielle Sicherstellung 11 | BMS-11 | Halle | - | Info | |
Instandsetzungsbataillon 11 | IB-11 | Halle | Albert Funk (01.03.1988) | Info | |
Instandsetzungskompanie für Panzertechnik/Instandsetzungsbataillon 11 | IK PzTe | Halle | - | Info | |
Sanitätsbataillon 11 | SanB-11 | Halle | - | Info | |
Munitionslager 11 | ML-11 | Halle | - | Info | |
Teile Bataillon Materielle Sicherstellung 11 | BMS-11 | Halle | - | Info | |
Funkstörkompanie 11 | FuSK-11 | Halle | - | Info | |
Raketenabteilung 11 | RA-11 | Hermsdorf | Magnus Poser (01.03.1986) | Info | |
Pionierbataillon 11 | PiB-11 | Zeithain | Willi Gall (07.10.1988) | Info | |
Teile Instandsetzungsbataillon 11 | IB-11 | Halle | - | Info | |
Panzerregiment 11 (bis 1976 StO Zeithain) | PR-11 | Sondershausen | Otto Buchwitz (07.10.1967) | Info | |
Mot.-Schützenregiment 16 | MSR-16 | Bad Frankenhausen | Robert Uhrig (01.03.1970) | Info | |
Aufklärungsbataillon 11 | AB-11 | Bad Frankenhausen | Heinrich Brandes (01.03.1989) | Info | |
Bataillon Chemische Abwehr 11 | BChA-11 | Bad Frankenhausen | Edwin Hoernle (01.03.1987) | Info | |
Teile Mot.-Schützenregiment 17 | MSR-17 | Halle | Fritz Weineck | Info | |
Treib- und Schmierstofflager 11 | TSL-11 | Halle | - | Info | |
Mot.-Schützenregiment 18 | MSR-18 | Weißenfels | Otto Schlag (07.10.1969) | Info | |
Fla-Raketenregiment 11 | FRR-11 | Weißenfels | Georg Stöber (01.10.1972) | Info | |
Artillerieregiment 11 | AR-11 | Wolfen | Wilhelm Koenen (01.03.1973) | Info | |
Geschoßwerferabteilung 11 | GeWA-11 | Wolfen | Herrmann Falke | Info |