Nationale Volksarmee
Gefunden: 30
Dienststelle | Abk. | Ort | Traditionsname | ||
---|---|---|---|---|---|
Panzerregiment 8 | PR-8 | Goldberg (bis 1964 in Prora) | Arthur Becker (Kaserne 30.11.1964/TT 01.03.1971) | Info | |
Raketenabteilung 8 | RA-8 | Goldberg | Hermann Schuldt (01.03.1983) | Info | |
Bataillon Chemische Abwehr 8 | BChA-8 | Goldberg (ab 1987 Karow) | Erich Correns (01.03.1986) | Info | |
Ledigenwohnheim | LWH | Goldberg | - | Info | |
Divisionslager 8 | DL-8 | Karow | - | Info | |
Kompanie Funkelektronischer Kampf 8 | KpFeK-8 | Schwerin | - | Info | |
Mot.-Schützen Ausbildungsregiment 31 | MSAR-31 | Glöwen | - | Info | |
Mot.-Schützenregiment 29 | MSR-29 | Hagenow | Ernst Moritz Arndt (Kas. 07.10.67/TT 01.03.1976) | Info | |
Aufklärungsbataillon 8 | AB-8 | Hagenow | Otto Moritz (01.03.1985) | Info | |
Pionierbataillon 8 | PiB-8 | Hagenow | Tudor Vladimirescu (01.03.1986) | Info | |
Bataillon Materielle Sicherstellung 8 | BMS-8 | Karow | Herbert Tschäpe (Kaserne 07.10.1969/TT 01.03.1985) | Info | |
Sanitätsbataillon 8 | SanB-8 | Karow | Hans Rodenberg (01.03.1988) | Info | |
Funkstörkompanie | FuSK-8 | Karow | - | Info | |
Bataillon Chemische Abwehr 8 | BChA-8 | Karow (bis 1987 Goldberg) | Erich Correns (01.03.1986) | Info | |
Stabskompanie 8 | StK-8 | Schwerin | - | Info | |
Mot.-Schützenregiment 28 | MSR-28 | Rostock | Wilhelm Florin (Kaserne 04.10.1964/ TT 01.03.1971) | Info | |
Artillerieregiment 8 | AR-8 | Rostock | Erich Mühsam (Kaserne 07.10.69 / TT 01.03.1987) | Info | |
2. Instandsetzungskompanie (Kfz.)/ Instandsetzungsbataillon 8 | Teile IB-8 | Rostock | - | Info | |
3. Instandsetzungskompanie (Rak./Art.) / Instandsetzungsbataillon 8 | Teile IB-8 | Rostock | - | Info | |
Nachrichtenbataillon 8 | NB-8 | Schwerin | Kurt Bürger (01.03.1983) | Info | |
Musikkorps | - | Schwerin | - | Info | |
Ledigenwohnheim | LWH | Schwerin | - | Info | |
Führungsbatterie Chef Raketentruppen/Artillerie 8 | FüBttrCRA-8 | Schwerin | - | Info | |
Führungsbatterie Chef Truppenluftabwehr 8 | FüBttrCTLA-8 | Schwerin | - | Info | |
Mot.-Schützenregiment 27 | MSR-27 | Schwerin | Hans Kahle (07.10.1975) | Info | |
Fla-Raketenregiment 8 | FRR-8 | Schwerin | Willi Schröder (07.10.1976) | Info | |
Panzerjägerabteilung 8 | PJA-8 | Schwerin | Heinrich Dollwetzel (01.03.1988) | Info | |
Geschoßwerferabteilung 8 | GeWA-8 | Schwerin | Mathias Thesen (01.03.1987) | Info | |
Instandsetzungsbataillon 8 | IB-8 | Schwerin | Wilhelm Bick (01.03.1985) | Info | |
Munitionslager 8 | ML-8 | Schwerin | - | Info |